Nicolas Joseph Corsi
residente a Montreux, da Oberwil im Simmental Mandati attuali: NEORA Sàrl, VENTURI Incubateur SA Persone correlate: Sophie Corsi, Mark Brendow, Alexandre Coquoz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Joseph Corsi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Joseph Corsi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Joseph Corsi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Joseph Corsi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicolas Joseph Corsi
Persone con il nome Nicolas Joseph Corsi lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di altri servizi all’azienda
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di altri servizi all’azienda
Privato con il nome Nicolas Joseph Corsi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Joseph Corsi
Numero di pubblicazione: HR02-1005928328, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
bolay.co SA, à Grimisuat, CHE-390.393.086, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2021, Publ. 1005205985).
Modification des statuts:
30.11.2023.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Rue de la Dixence 19, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Corsi, Nicolas Joseph, de Oberwil im Simmental, à Montreux, administrateur, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Perroud, Sébastien, de Attalens, à Köniz, administrateur, avec signature collective à deux avec la présidente;
Zarrabi, Alex, de Genève, à Genève, administrateur, avec signature collective à deux avec la présidente. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: HR02-1005205985, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
bolay.co SA, à Grimisuat, CHE-390.393.086, société anonyme (No. FOSC 247 du 21.12.2015, p.0, Publ. 2553447).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Truffer, Christian, de Randa, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vuigner, Raphaël René Pierre, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Hoidn Wiede, Nadeschda, de Arbon, à Zürich, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bolay, Sylvain, de Pampigny, à Grimisuat, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec la présidente [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Corsi, Nicolas Joseph, de Oberwil im Simmental, à Montreux, administrateur, avec signature collective à deux avec la présidente.