Chantal Corbat
residente a Ennetbaden, da Vendlincourt Mandati attuali: LeCo Lagertechnik AG Persone correlate: Leo Condrau Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chantal Corbat", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chantal Corbat"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chantal Corbat", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chantal Corbat"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Chantal Corbat
Persone con il nome Chantal Corbat lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Chantal Corbat
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Chantal Corbat
Numero di pubblicazione: HR02-1004579480, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Forum 44 AG, in Baden, CHE-106.039.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3388295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balissat, Dorothea, von Zürich und Lutry und Forel (Lavaux), in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Corbat, Chantal, von Vendlincourt, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Bernadette, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dual, Susanne, von Bellikon, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sax, André, von Waltenschwil, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schickel, Nicole, von Wittenbach, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berger, Marianne, von Zürich, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Hans-Peter, von Küssnacht (SZ), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3388295, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Forum 44 AG, in Baden, CHE-106.039.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3340619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, André, von Waltenschwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Corbat, Chantal, von Vendlincourt, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 915416, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LeCo Lagertechnik AG, in Obersiggenthal, Landstrasse 1, 5415 Nussbaumen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2003.
Zweck:
Anbieten von Produkten und Beraten auf dem Gebiet der Lagertechnik (Auflager für den Bau), auf dem Gebiet der Dämmtechnik (Schwingisolierung, Körperschalldämmung) das Anbieten von Eigenentwicklungen in der Gebäudelagerung und Lagerungen von Verkehrsanlagen wie Schienentröge, Strassenabschnitte usw., auf dem Gebiet der Fugentechnik (Dilatationsfugenprofile, Fahrbahnübergänge) die Lieferung und den Einbau von Profilen sowie Anbieten von Produkten im Bereich des Schutzes von Gebäuden gegen Einwirkungen bei Erdbeben;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma'LeCo Lagertechnik, Leo Condrau', in Ennetbaden, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 176'216.75 und Passiven von CHF 74'203.90, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Condrau, Leo, von Disentis/Mustér, in Ennetbaden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Corbat, Chantal, von Vendlincourt, in Ennetbaden, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Lägern Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.