Alexandre Coquoz
residente a Fribourg, da Salvan Mandati attuali: VENTURI Incubateur SA, TvT Services SA e di più Persone correlate: Mark Brendow, Christophe Louis Fragnière, Nicolas Joseph Corsi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandre Coquoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandre Coquoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandre Coquoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandre Coquoz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexandre Coquoz
Persone con il nome Alexandre Coquoz lavorano in questi rami economici
Fornitura di altri servizi all’azienda
Telefono e telecomunicazione
Servizi per consulenza manageriale
Altre libere professioni
Compravendita di immobili propri
Fornitura di altri servizi all’azienda
Telefono e telecomunicazione
Servizi per consulenza manageriale
Altre libere professioni
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Alexandre Coquoz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexandre Coquoz
Numero di pubblicazione: 1399599, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Osmotex AG, in Alpnach, CHE-114.447.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coquoz, Alexandre, von Salvan, in Pont-la-Ville, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1136825, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sensecore AG, in Zürich, CH-020.3.033.014-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6680010).
Statutenänderung:
10.10.2013.
Firma neu:
SenseCore AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SenseCore SA) (SenseCore Ltd.).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 225'144.00 [bisher: CHF 195'442.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 225'144.00 [bisher: CHF 195'442.00].
Aktien neu:
225'144 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 195'442 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.10.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coquoz, Alexandre, von Salvan, in Pont-la-Ville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6326914, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
XCAN AG, in Luzern, CH-100.3.020.333-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, S. 0, Publ. 6301820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber, Rainer, von Rüeggisberg, in Halten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Wolfgang Christopher genannt Christopher, von Meilen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Coquoz, Alexandre, von Salvan, in Pont-la-Ville, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschner, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.