Franco Colombo
residente a Mesocco, da Italia Mandati attuali: Eraclito Sagl in liquidazione, Alcon Services AG Persone correlate: Stefania Amoruso, Nathalie Myriam Lazarus, Marie-Claude Guertin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Colombo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Colombo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Colombo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Colombo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franco Colombo
Persone con il nome Franco Colombo lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Construzione del soprassuolo
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Privato con il nome Franco Colombo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franco Colombo
Numero di pubblicazione: HR02-1005470994, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Alcon Grieshaber AG, in Schaffhausen, CHE-100.780.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olson, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Southlake TX (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colombo, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiberlich, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collier, Gerald Patrick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Worth TX (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Massey, Richard Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weatherford TX (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretzke, Manuela Marion Sabrina, von Embrach, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005183953, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
k23 consulting partners gmbh, in Zürich, CHE-401.852.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964748).
Firma neu:
k23 consulting partners gmbh in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(k23 consulting partners ltd liab.co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombo, Franco, von Opfikon, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005171708, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Benninger AG, in Uzwil, CHE-102.334.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ströhle, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (A), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombo, Franco, von Zürich, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöler, Rolf Erik, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weilenmann, Hanspeter, von Egnach, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].