Christopher Richard Clarke
residente a Uttigen, da Blumenstein Mandati attuali: Garage Clarke AG Persone correlate: Daniela Zysset-Blatter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher Richard Clarke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher Richard Clarke"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher Richard Clarke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher Richard Clarke"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christopher Richard Clarke
Persone con il nome Christopher Richard Clarke lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Christopher Richard Clarke
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Richard Clarke
Numero di pubblicazione: 1667117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Clarke AG, in Wimmis, CHE-101.913.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992085).
Domizil neu:
Herrenmattestrasse 1A, 3752 Wimmis, [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6780080, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299556).
Statutenänderung:
17.07.2012.
Firma neu:
Garage Clarke AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Clarke, Christopher];
Scheidegger, Ulrich Jakob, von Trub, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Scheidegger, Ulrich].
Numero di pubblicazione: 6257278, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6211670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Ernst, von Oberstocken, in Spiez, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Ulrich, von Trub, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Fritz, von Amsoldingen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dreyer, Rolf, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.