Daniel Hubert Christen
residente a Ennetmoos, da Wolfenschiessen Mandati attuali: Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz) in Liquidation, Revisionsstelle der Ausgleichskassen, Genossenschaft für Arbeitgeberkontrollen e di più Persone correlate: Paul Beat Schmid, Irène Schmid, Remo Gisin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Hubert Christen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Hubert Christen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Hubert Christen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Hubert Christen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Hubert Christen
Persone con il nome Daniel Hubert Christen lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Servizi fiduciari
Servizi per banche e istituti di credito
Produzione e fornitura di energia elettrica
Servizi fiduciari
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Daniel Hubert Christen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hubert Christen
Numero di pubblicazione: HR02-1004900880, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), bisher in Malters, CHE-245.450.688, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011203).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Sitz neu:
Brittnau.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 4805 Brittnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Irene, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1155913, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Scodi Finanzdienstleistungen GmbH, in Stans, CH-150.4.001.029-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 15, Publ. 5009350).
Domizil neu:
Buochserstrasse 8, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Franziska, von Wolfenschiessen, in Stans, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Stans und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 6544898, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), in Kriens, CH-100.5.794.136-8, Sternmatt 6, 6010 Kriens, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2012.
Zweck:
Kostengünstige Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Betriebsführung von im Eigentum der Genossenschaftsmitglieder befindlichen Solarstrom-Kraftwerken (Betrieb von Solarstromgeneratoren für Stromproduktion) und Energiesteuerungsanlagen in gemeinsamer Selbsthilfe für die Genossenschaftsmitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Abgabe von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Paul Beat, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel Hubert, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.