Gerin Cherian
residente a Reigoldswil, da Reigoldswil Mandati attuali: Forstbetrieb Frenkentäler Persone correlate: Hans Dettwiler, Urs Schneider, André Minnig e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerin Cherian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerin Cherian"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerin Cherian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerin Cherian"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerin Cherian
Persone con il nome Gerin Cherian lavorano in questi rami economici
Coltivazione di bosco
Coltivazione di bosco
Privato con il nome Gerin Cherian
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerin Cherian
Numero di pubblicazione: HR01-1005767220, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Forstbetrieb Frenkentäler, in Waldenburg, CHE-299.943.302, Hauptstrasse 38, 4437 Waldenburg, Besondere Rechtsformen (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.2021. Öffentlich-rechtlicher Zweckverband.
Zweck:
Der Forstbetrieb bezweckt die effiziente und kostengünstige Pflege und Bewirtschaftung der Wälder der Verbandsgemeinden nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit und den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus. Auf dem Gebiet der Einwohnergemeinden Bretzwil, Langenbruck, Lauwil, Reigoldswil und Waldenburg übernimmt der Forstbetrieb die Aufgaben des Revierverbandes. Der Forstbetrieb kann Dienstleistungen für die Verbandsgemeinden oder Dritte erbringen und weitere Aufgaben übernehmen, insbesondere die der Betriebsleitung vom Kanton übertragenen hoheitlichen Aufgaben.
Rechtsgrundlagen:
Kantonales Waldgesetz vom 11.06.1998, in Kraft seit 01.01.1999 (SGS 570);
Kantonale Waldverordnung vom 22.12.1998, in Kraft seit 01.01.1999 (SGS 570.11);
Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 28.05.1970.
in Kraft seit:
01.01.1972 (SGS 180);
Verordnung über die Zuständigkeit für die Genehmigung von Gemeindenormen vom 24.10.2017.
in Kraft seit:
01.01.2018 (SGS 140.25);
Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden vom 12.06.2020/03.09.2020./14.09.2020./17.09.2020/21.09.2020.
Organisation:
Betriebskommission (Delegiertenversammlung), Betriebsleitung, Rechnungsprüfungskommission oder Revisionsstelle, Verwaltung.
Eingetragene Personen:
Dettwiler, Hans, von Bretzwil, in Bretzwil, Präsident der Betriebskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamber, Silvia, von Langenbruck, in Langenbruck, Vizepräsidentin der Betriebskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cherian, Gerin, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Mitglied der Betriebskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Andrea, von Waldenburg, in Waldenburg, Mitglied der Betriebskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Urs, von Lauwil, in Lauwil, Mitglied der Betriebskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minnig, André, von Erlenbach im Simmental, in Reigoldswil, Mitglied der Betriebsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschendlik, Simon, von Riehen, in Bubendorf, Vorsitzender der Betriebsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.