Meryem Catalbas
residente a Wetzikon, da Wetzikon (ZH) Mandati attuali: Autospritzwerk Catalbas AG Persone correlate: Fatih Catalbas Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Meryem Catalbas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Meryem Catalbas"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Meryem Catalbas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Meryem Catalbas"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Meryem Catalbas
Persone con il nome Meryem Catalbas lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Meryem Catalbas
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Meryem Catalbas
Numero di pubblicazione: 5233098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MegaSun und fitness Aktiengesellschaft, in Wetzikon ZH, CH-020.3.902.718-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 27, Publ. 3690346).
Statutenänderung:
17.06.2009, 27.08.2009.
Firma neu:
Autospritzwerk Catalbas AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt ein Autospritzwerk. Sie kann alle vorkommenden Arbeiten ausführen, die zur Aufbereitung von Motorfahrzeugen erforderlich sind. Sie kann Autos kaufen und verkaufen und allgemeine Dienstleistungen erbringen, die in Verbindung mit Motorfahrzeugen stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 18.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro S. + A. Kalt, in Hausen am Albis, Revisionsstelle;
Staub, Max, von Thalwil, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catalbas, Fatih, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Catalbas, Meryem, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.