Sven Cammerer
residente a Dietlikon, da Germania Mandati attuali: Sulzer Chemtech AG Persone correlate: Sofiane Tamouza, Emmanuel Rapendy, Gian Duri Zender e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sven Cammerer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sven Cammerer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sven Cammerer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sven Cammerer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sven Cammerer
Persone con il nome Sven Cammerer lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altre macchine
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Sven Cammerer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sven Cammerer
Numero di pubblicazione: HR02-1005284486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sulzer Chemtech AG, in Winterthur, CHE-106.099.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cormier, Krisztina, ungarische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintergerste, Torsten, von Greifensee, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Greifensee];
Engeler, Christian, von Ellikon an der Thur, in Müllheim, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gachnang];
Rytz, Daniel, von Basel, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach];
Cammerer, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Farquet, Patrick, von Val de Bagnes, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Vollèges, in Bülach];
Lehmann, Gerhard, von Oberwil bei Büren, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Pfeffingen];
Peña Willershausen, Miguel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bottmingen];
Rauber, Johannes, von Wiesendangen und deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Rigaut, Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Riedisheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004822355, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lyo-Kost Cammerer GmbH, in Zürich, CHE-387.906.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788966).
Firma neu:
Lyo-Kost Cammerer GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cammerer, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3543891, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sulzer Chemtech AG, in Winterthur, CHE-106.099.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grasser, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ritter, Richard, von Altstätten, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cammerer, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fink, Christian, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.