Flavia Alessandra Calonder
residente a Buchs, da Trin Mandati attuali: Orlando Calonder SA Persone correlate: Orlando Calonder, Emerson Calonder, Isabel Mercedes Calonder e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Flavia Alessandra Calonder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Flavia Alessandra Calonder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Flavia Alessandra Calonder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Flavia Alessandra Calonder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Flavia Alessandra Calonder
Persone con il nome Flavia Alessandra Calonder lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Flavia Alessandra Calonder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Flavia Alessandra Calonder
Numero di pubblicazione: HR02-1005468961, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Orlando Calonder SA, in Buchs (SG), CHE-373.497.201, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S.13, Publ. 5593396).
Hauptsitz in:
Scuol.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-100.797.416 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-350.3.000.757-0].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2227468, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Orlando Calonder SA, in Buchs SG, Eisenbahnweg 30, 9470 Buchs, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Orlando Calonder SA.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Scuol.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
10.03.1980 [letzte Publikation: SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 8].
Zweck Hauptsitz:
Führung und Betrieb oder Vermietung von Gastwirtschaftsbetrieben und Kauf und Verkauf (Import, Export) von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Sportartikeln und Stromaggregaten-Motos sowie Waren aller Art, ebenso Ausführung von Transporten im In- und Ausland;
die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erstellen, erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2171780, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Orlando Calonder SA, in Scuol, Führung und Betrieb oder Vermietung von Gastwirtschaftsbetrieben und Kauf und Verkauf (Import, Export) von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Sportartikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.1995, S. 3585).
Domizil neu:
Schlivera Ftan, 7550 Scuol.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner-Josty, Eleonora, von Stein am Rhein, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calonder, Orlando, von Trin, in Buchs SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaan FL];
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calonder, Emerson, von Trin, in Pratteln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calonder, Isabel Mercedes, von Trin, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calonder, Virginia Olivia, von Trin, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.