Roman Byell
residente a Illnau, da Lumnezia Mandati attuali: Unisecur GmbH, Alvid Roman Byell e di più Persone correlate: Claudia Byell, Claudia Byell, Claudia Byell Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Byell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Byell"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Byell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Byell"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Byell
Persone con il nome Roman Byell lavorano in questi rami economici
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Servizi di sicurezza con sistemi di allarme e di sorveglianza
Gestione di studi di registrazione
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Servizi di sicurezza con sistemi di allarme e di sorveglianza
Gestione di studi di registrazione
Privato con il nome Roman Byell
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Byell
Numero di pubblicazione: HR02-1005433165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alvid Roman Byell, in Illnau-Effretikon, CHE-497.418.836, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, S.0, Publ. 2610029).
Domizil neu:
Brünggen 25, 8483 Kollbrunn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byell, Roman, von Lumnezia, in Illnau-Effretikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kyburg];
Byell, Claudia, von Lumnezia, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kyburg].
Numero di pubblicazione: HR02-1004632196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unisecur GmbH, in Zürich, CHE-385.713.707, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Byell, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byell, Claudia, von Lumnezia, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Byell, Roman, von Lumnezia, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3392609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'389 vom 23.02.2017 Unisecur GmbH, in Zürich, CHE-385.713.707, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373605).
Domizil neu:
Hugostrasse 2, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byell, Roman, von Lumnezia, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in Zell ZH];
Byell, Claudia, von Lumnezia, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in Zell ZH].