Claudia Busetti Jenny
residente a Gelterkinden, da Glarus e Diepflingen Mandati attuali: Cuore Training, Fitness- und Pilatesstudio, Claudia Busetti Jenny Persone correlate: Markus Jenny Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Busetti Jenny", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Busetti Jenny"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Busetti Jenny", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Busetti Jenny"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudia Busetti Jenny
Persone con il nome Claudia Busetti Jenny lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi sport
Privato con il nome Claudia Busetti Jenny
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Busetti Jenny
Numero di pubblicazione: 4192086, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Balance Fitness for Health GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.001.806-9, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness und anverwandten Bereichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2006, S. 4, Publ. 3343938).
Statutenänderung:
2.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Rietmann, Henriette, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Buckten].
Numero di pubblicazione: 3343938, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BALANCE Gesundheit - Fitness - Ausgeglichenheit GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.001.806-9, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 6, Publ. 2046070).
Statutenänderung:
12.04.2006.
Firma neu:
Balance Fitness for Health GmbH.
Zweck neu:
Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness und anverwandten Bereichen sowie Vermieten von Räumlichkeiten. Die Gesellschaft kann den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].
Numero di pubblicazione: 2046070, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BALANCE Gesundheit - Fitness - Ausgeglichenheit GmbH, in Gelterkinden, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7766).
Domizil neu:
Sissacherstrasse 20, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minio-Busetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Gelterkinden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Busetti Minio, Claudia];
Rietmann, Henriettte, von St. Gallen, in Buckten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.