Dr. Harald Burmeister
residente a Zürich, da Satigny Mandati attuali: object XP AG, Burmeister Consulting Persone correlate: Michel Marti, Thomas Amsler-Lutz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Harald Burmeister", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Harald Burmeister"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Harald Burmeister", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Harald Burmeister"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Harald Burmeister
Persone con il nome Harald Burmeister lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Harald Burmeister
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Harald Burmeister
Numero di pubblicazione: HR02-1004780109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
object XP AG, in Zürich, CHE-105.643.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S.0, Publ. 6765700).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Michel, von Buchegg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Brügglen, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Amsler-Lutz, Thomas, von Oftringen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burmeister, Harald, von Satigny, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5827180, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
object XP AG, in Winterthur, CH-020.3.023.685-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2008, S. 22, Publ. 4710608).
Statutenänderung:
25.06.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o PANGEA Development AG, Heinrichstrasse 215, 8005 Zürich. Gemäss Erklärung vom 04.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Markus, von Bauma, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischof Treuhand AG (CH-020.3.903.534-0), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Michel, von Brügglen, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Burmeister, Harald, von Satigny, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3398798, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CEREBRI, in Schwerzenbach, CH-170.3.018.837-5, Entwicklung von Software und Beratung im Bereich kommerzieller EDV-Systeme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2006, S. 20, Publ. 3248716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burmeister, Dr. Harald, von Satigny, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.