Rudolf Burkhardt
residente a Thusis, da Ilanz/Glion Mandati attuali: Johann und Rösli Conrad - Stiftung, Viamala Raststätte Thusis AG e di più Persone correlate: Claudia Schlegel-Risch, Gabriela Krebs Voser, Thomas Hess e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Burkhardt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Burkhardt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Burkhardt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Burkhardt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Burkhardt
Persone con il nome Rudolf Burkhardt lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Esercizio delle aziende gastronomiche
Compravendita di immobili propri
Altri servizi sociali
Esercizio delle aziende gastronomiche
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Rudolf Burkhardt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Burkhardt
Numero di pubblicazione: HR01-1005809414, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Johann und Rösli Conrad - Stiftung, in Sils im Domleschg, CHE-422.602.899, Oberdorf 34, 7411 Sils im Domleschg, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.11.1994.
Zweck:
Das Vermögen und die Erträgnisse der Stiftung dienen gemeinnützigen Zwecken.
Die Erträgnisse sind wie folgt zu verwenden:
an das Krankenhaus Thusis für spezielle Anschaffungen;
an das Altersheim in Thusis für spezielle Anschaffungen;
an das Altersheim Domleschg für spezielle Anschaffungen;
an die Trägerschaft der sog. SPITEX im Raume Heinzen-berg/Domleschg ebenfalls für spezielle Anschaffungen. Weiter bezweckt die Stiftung das Grundstück Sils i. D. Nr. 571/Pläne 2 und 3, Wohnhaus mit Stall-Anteil mit Garage und Magazin, Waschhaus/Gartenhaus wenn möglich inkl. Stall zu Alterswohnungen umzugestalten. Die Wohnungen sind zu günstigen Mietzinsen an sozial schwächere Personen zu vermieten, und zwar zuerst wenn nötig an Verwandte, sonst in erster Linie an Personen aus Sils, in zweiter Linie an solche aus dem Domleschg und in dritter Linie an solche aus der Region Viamala. Der Stiftungszweck ist folglich mit den Ertragsüberschüssen zu erfüllen. Über die Verwendung der Erträgnisse soll der Stiftungsrat jährlich im Sinne der vorgenannten Zwecksetzung entscheiden.
Eingetragene Personen:
Hess, Thomas, von Wald (ZH), in Fürstenau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Rudolf, von Ilanz/Glion, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs Voser, Gabriela, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel-Risch, Claudia, von Tschappina, in Sils im Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig + Partner AG (CHE-106.001.872), in Thusis, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3389991, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fundus-Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, in Zürich, CHE-109.721.017, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3286955). Aufgrund superprovisorischer Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 28.02.2017 werden die gemäss TR Nr. 1830 vom 12.01.2017 und Publikation im SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017 eingetragenen Geschäftsführer gestrichen sowie die dort gestrichenen Stiftungsräte wieder eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Rudolf, von Gontenschwil und Dintikon, in Dintikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhardt, Rudolf, von Huttwil, in Böttstein, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kradolfer, Urs, von Bussnang und Zürich, in Gommiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann Stalder, Margot, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberle-Aurain, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Werner, von Tägerig, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Monika, von Flüelen, in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3286955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fundus-Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, in Zürich, CHE-109.721.017, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann Stalder, Margot, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberle-Aurain, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Monika, von Flüelen, in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illa, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valsangiacomo, Doris, von Castel San Pietro, in Boniswil, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Werner, von Tägerig, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würgler, Rudolf, von Gontenschwil und Dintikon, in Dintikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhardt, Rudolf, von Huttwil, in Böttstein, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kradolfer, Urs, von Bussnang und Zürich, in Gommiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.