Heidemarie Burghuber-Koller
residente a Mellingen, da Austria Mandati attuali: MK-Treuhand GmbH Persone correlate: Yves Koller, Martin Karl Koller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heidemarie Burghuber-Koller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heidemarie Burghuber-Koller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heidemarie Burghuber-Koller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heidemarie Burghuber-Koller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heidemarie Burghuber-Koller
Persone con il nome Heidemarie Burghuber-Koller lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Heidemarie Burghuber-Koller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heidemarie Burghuber-Koller
Numero di pubblicazione: HR02-1005355697, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MK-Treuhand GmbH, in Mellingen, CHE-103.608.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, S.0, Publ. 1273587).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Yves, von Berikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2480319, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kurath & Partner Immobilien, in Thalwil, CHE-112.708.069, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Numero di pubblicazione: 1273587, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MK-Treuhand GmbH, bisher in Zug, CHE-103.608.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014187).
Gründungsstatuten:
19.09.1997.
Statutenänderung:
20.12.2013.
Sitz neu:
Mellingen.
Domizil neu:
Salzmattstrasse 4, 5507 Mellingen.
Zweck neu:
Ausübung von Treuhandfunktionen, insbesondere Übernahme von Buchführungs-, Steuerberatungsmandaten, allgemeine Wirtschaftsberatung sowie Erbringung von EDV-Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Martin Karl, von Berikon, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koller, Yves, von Berikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.