Aldo Bulgheroni
residente a Horgen, da Zürich Mandati attuali: Schuhbeck's Gewürzwelten GmbH, Wyttenbach Transport AG e di più Persone correlate: Heidi Kälin, Willi Julius Theilacker Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aldo Bulgheroni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aldo Bulgheroni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aldo Bulgheroni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aldo Bulgheroni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Aldo Bulgheroni
Persone con il nome Aldo Bulgheroni lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Commercio di prodotti alimentari
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Aldo Bulgheroni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Aldo Bulgheroni
Numero di pubblicazione: HR02-1004690172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wyttenbach Transport AG, in Horgen, CHE-115.339.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, S.0, Publ. 993659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulmer, Reto, von Zürich und Steckborn, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulgheroni, Aldo, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-130.0.002.846-3)].
Numero di pubblicazione: 1750867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schuhbeck's Gewürzwelten GmbH, in Horgen, CHE-333.123.935, Seestrasse 270, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Gewürzen sowie Feinkost, Weine, Haushalts und artverwandte Artikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bulgheroni, Aldo, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kälin, Heidi, von Einsiedeln, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1572325, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpha-Biocare GmbH, in Horgen, CHE-112.329.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7124412).
Firma neu:
Alpha-Biocare GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulgheroni, Aldo, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].