Franz Xaver Bütler
residente a Oberlunkhofen, da Auw Mandati attuali: CPS - Academy GmbH, Fino GmbH e di più Persone correlate: Roger Baur, Renate Bütler, Peter Bachmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Xaver Bütler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Xaver Bütler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Xaver Bütler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Xaver Bütler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Xaver Bütler
Persone con il nome Franz Xaver Bütler lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Compravendita di immobili propri
Altre servici in educazione
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Franz Xaver Bütler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Xaver Bütler
Numero di pubblicazione: HR02-1005422216, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CPS - Academy GmbH, in Risch, CHE-114.258.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, S.0, Publ. 6154390).
Domizil neu:
Stockeri 15, 6343 Risch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sax, Elisabeth, von Büttikon, in Risch, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Franz Xaver, von Auw, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005378446, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fino GmbH, in Arni (AG), CHE-298.155.288, Moosmatt 23, 8905 Arni AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Wohn-, Gewerbeimmobilien und Grundstücken in der ganzen Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente und Lizenzen aller Art erwerben und veräussern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 02.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bütler, Franz Xaver, von Auw, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baur, Roger, von Sarmenstorf, in Sao Bras de Alportel (PT), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bütler, Renate, von Auw, in Zug, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005238864, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HumanGardens AG, in Arni (AG), CHE-140.002.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897025).
Statutenänderung:
22.06.2021.
Firma neu:
Balena AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Grundstücken in der ganzen Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Franz Xaver, von Auw, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Peter, von Bottenwil, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paqarizi, Arton, von Aesch (LU), in Root, mit Kollektivprokura zu zweien.