Christof Franz Bürgisser
residente a Rüschlikon, da Jonen Mandati attuali: bürgisser designers Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Franz Bürgisser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Franz Bürgisser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Franz Bürgisser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Franz Bürgisser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christof Franz Bürgisser
Persone con il nome Christof Franz Bürgisser lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christof Franz Bürgisser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christof Franz Bürgisser
Numero di pubblicazione: HR01-1005995291, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bürgisser designers, in Rüschlikon, CHE-299.473.302, c/o Christof Bürgisser, Seestrasse 70a, 8803 Rüschlikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Design-Konzepte, Bauplanung, Bauführung, Bauherrenbetreuung sowie Handel von Designwaren und Einrichtungsgegenständen.
Eingetragene Personen:
Bürgisser, Christof, von Jonen, in Rüschlikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004853333, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BAG Liegenschaften GmbH, in Eschenbach (SG), CHE-483.118.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779515).
Firma neu:
BAG Liegenschaften GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Christof Franz, von Jonen, in Rüschlikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1890095, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bürgisser AG Schreinerei, in Eschenbach SG, CHE-102.029.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754535).
Statutenänderung:
10.12.2014.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Christof, von Jonen, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhaus SG (Eschenbach SG)];
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhaus SG (Eschenbach SG)].