Anita Bühlmann-Maurer
residente a Kerzers, da Grosshöchstetten Mandati attuali: FORMAT12 AG, rohstoff-west ag Persone correlate: Hermann Bühlmann, Oliver Moser, Matthias Zurflüh e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Bühlmann-Maurer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Bühlmann-Maurer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Bühlmann-Maurer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Bühlmann-Maurer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anita Bühlmann-Maurer
Persone con il nome Anita Bühlmann-Maurer lavorano in questi rami economici
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Anita Bühlmann-Maurer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anita Bühlmann-Maurer
Numero di pubblicazione: HR02-1004765772, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FORMAT12 AG, in Kallnach, CHE-442.387.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960759).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann-Maurer, Anita, von Grosshöchstetten, in Kerzers, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3220892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RAFI GmbH, bisher in Kerzers, CH-217.0.540.208-5, EDV- und Management-Beratung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 6).
Gründungsstatuten:
16.03.2001.
Statutenänderung:
20.01.2006.
Sitz neu:
Mönchaltorf.
Domizil neu:
Mettlenbachstrasse 29, 8617 Mönchaltorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die EDV- und Management-Beratung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann-Maurer, Anita, von Grosshöchstetten, in Kerzers, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Maurer, Florian, von Schmiedrued, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Maurer, Iris, von Schmiedrued, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Maurer, Reto, von Schmiedrued, in Greifensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Andreas, von Grabs, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Maurer, Peter, von Schmiedrued, in Kloten, mit Einzelprokura [bisher: in Kerzers].