Bernhard Franz Bühlmann
residente a Baden, da Hochdorf Mandati attuali: Gasthof Bären GmbH Persone correlate: Barbara Bühlmann-Bader Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Franz Bühlmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Franz Bühlmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Franz Bühlmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Franz Bühlmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Franz Bühlmann
Persone con il nome Bernhard Franz Bühlmann lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Bernhard Franz Bühlmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Franz Bühlmann
Numero di pubblicazione: 2792487, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Hotel Krone Grüsch AG, in Grüsch, CHE-110.635.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Bernhard, von Hochdorf, in Baden-Dättwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altenberger, Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Grüsch, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juon, Florian, von Luzein, in Maienfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4904542, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gasthof Bären GmbH, in Mägenwil, CH-400.4.027.030-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 1, Publ. 3104468).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Zweck neu:
Führen von Gastronomiebetrieben;
kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Unternehmungen erwerben oder veräussern sowie Liegenschaften, Wertschriften oder Immaterialgüterrechte erwerben, bewirtschaften und veräussern, Darlehen aufnehmen oder gewähren sowie Garantien oder andere Sicherheiten stellen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. [Löschung der Geschäftsbezeichnung bzw. Enseignes.] [gestrichen: Die Gesellschft führt ein Restaurant unter der Geschäftsbezeichnung 'güggelibären'.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Bernhard Franz, von Hochdorf, in Baden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Bühlmann-Bader, Barbara, von Hochdorf, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG (CH-400.3.023.782-2), in Eggenwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3965030, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Hotel Krone Grüsch, in Grüsch, CH-350.3.008.048-1, Betrieb eines Hotel-Restaurationsbetriebes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2004, S. 9, Publ. 2240394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörimann, Peter, von Tamins, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Bernhard, von Hochdorf, in Baden-Dättwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altenberger, Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Grüsch, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.