Corina Bucher
residente a Alpnach Dorf, da Luzern Mandati attuali: Rio-Getränkemarkt AG, Getränke Center Meiringen AG Persone correlate: Oliver Ulrich, Francesco Caruso, Josef Bucher-Krummenacher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Corina Bucher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Corina Bucher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Corina Bucher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Corina Bucher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Corina Bucher
Persone con il nome Corina Bucher lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Corina Bucher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Corina Bucher
Numero di pubblicazione: HR02-1005244843, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rio-Getränkemarkt AG, in Dietikon, CHE-106.091.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Josef, von Luzern, in Alpnach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Corina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich, Oliver, von Waltalingen, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Aerne, René, von Jenaz, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004742288, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Peter Leuthold Getränke Center AG, in Meiringen, CHE-111.697.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978917).
Statutenänderung:
16.10.2019.
Firma neu:
Getränke Center Meiringen AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag vom 26.5.2004 mit Uebernahmebilanz per 1.1.2004 übernimmt die Gesellschaft von Peter Leuthold-Zumstein, von und in Meiringen, die sämtlichen Aktiven (inkl. Grundstück Meiringen-Gbbl. Nr. 2555) von CHF 2'856'162.95 und Passiven (inkl. Hypothekarschulden) von CHF 1'185'065.62 seiner im Handelsregister eingetragen gewesenen Einzelfirma Peter Leuthold, Getränke, in Meiringen, zum Preis von CHF 1'671'097.33 entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür 600 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.-- ausgegeben werden;
CHF 1'071'097.33 werden dem Sacheinleger Peter Leuthold zudem als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehri, Jörg, von Seedorf (BE), in Meiringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Judith, von Luzern, in Meiringen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Josef, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Corina, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2815559, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rio-Getränkemarkt AG, in Dietikon, CHE-106.091.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528415).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Corina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].