Michael Bucheli
residente a Luzern, da Werthenstein e Schwarzenberg Mandati attuali: Luzerner Kantonalbank AG Persone correlate: Solange Carvalho Gomes Ferreira, Dimitri Talassi, Barbara Marino-Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Bucheli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Bucheli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Bucheli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Bucheli"
|
|
Michael Bucheli
residente a Ruswil, da Ruswil Mandati attuali: PBucheli GmbH Persone correlate: Peter Bucheli, Maria Bucheli, Benedikt Bucheli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Bucheli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Bucheli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Bucheli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Bucheli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Bucheli
Persone con il nome Michael Bucheli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle banche e istituti di credito
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Michael Bucheli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Bucheli
Numero di pubblicazione: HR02-1005997949, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Plansicher AG, in Ettiswil, CHE-104.831.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2024, Publ. 1005988796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucheli, Michael, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004563094, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PBucheli GmbH, in Ruswil, CHE-221.713.070, Rebstockstrasse 8, 6017 Ruswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2019.
Zweck:
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in den Bereichen Baugewerbe, Agrarsupport und Automobile;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung, Belastung, Verwaltung, Vermietung und Bebauung von Immobilien;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Registrierung, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und Schutzrechten aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. Mit Erklärung vom wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bucheli, Peter, von Ruswil, in Ruswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bucheli, Benedikt, von Ruswil, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bucheli, Maria, von Ruswil, in Ruswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bucheli, Michael, von Ruswil, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3974821, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABAG Brandschutz & Feuerlöscher AG, in Glattfelden, CHE-104.831.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, Publ. 5069996).
Statutenänderung:
01.12.2017. 22.12.2017.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Herrenwiesen 20, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Service, den Handel und Reparaturen von Feuerlöschern, Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen. Die Gesellschaft kann überdies jede weitere industrielle und kommerzielle Tätigkeit ausüben, die mit diesem Zweck im Zusammenhang steht und kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten, überbauen, verwalten, vermieten und vermitteln.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Rudolf, von Hausen am Albis, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Stefan, von Luzern, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bucheli, Michael, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Johann Rudolf Heinrich, genannt Hansruedi, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.