Pierre-Alain Brenzikofer
residente a Tramelan, da Niederhünigen Mandati attuali: Société immobilière Marc Nicolet S.à.r.l. Persone correlate: Patricia Brenzikofer-Saugier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre-Alain Brenzikofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre-Alain Brenzikofer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre-Alain Brenzikofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre-Alain Brenzikofer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pierre-Alain Brenzikofer
Persone con il nome Pierre-Alain Brenzikofer lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Pierre-Alain Brenzikofer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pierre-Alain Brenzikofer
Numero di pubblicazione: HR02-1005526832, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Journal du Jura SA, à Biel/Bienne, CHE-107.179.975, société anonyme (No. FOSC 118 du 22.06.2021, Publ. 1005224462).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audizia AG (CHE-329.088.537), à Brügg BE (Brügg), organe de révision;
Burkhard, Roger, de Schwarzhäusern, à Oekingen, avec signature collective à deux;
Brenzikofer, Pierre-Alain, de Niederhünigen, à Tramelan, avec procuration collective à deux;
Grohens, Frédéric, ressortissant français, à Biel/Bienne, avec procuration collective à deux;
Oudot, Philippe, de La Ferrière, à Biel/Bienne, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CHE-107.484.496), à Glis (Brig-Glis), organe de révision;
Ebener-Truffer, Karin, de St. Niklaus, à Ferden, avec signature collective à deux;
Gander, Kevin Elias, de Beckenried, à Solothurn, avec signature collective à deux;
Hostettler, Sophie, de Schwarzenburg, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux;
Imhof, Nicole, de Binn, à Bitsch, avec signature collective à deux;
Kleisl, Laurent, de Haute-Sorne, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux;
Zengaffinen, Caroline, de Termen, à Termen, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004635542, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
W. Gassmann AG, in Biel/Bienne, CHE-108.067.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenzikofer, Pierre-Alain, von Niederhünigen, in Tramelan, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oudot, Philippe, von La Ferrière, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Michael, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grize, Fabian, von Tévenon, in La Croix (Lutry), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grohens, Frédéric Paul Armand, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guye-Bergeret, Laurent, von Val-de-Travers, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Renggli, Christophe, von Escholzmatt-Marbach, in Malleray-Bévilard (Valbirse), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004541546, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Echo du Bas-Vallon SA, à Orvin, CHE-107.179.975, société anonyme (No. FOSC 4 du 08.01.2019, Publ. 1004535451).
Modification des statuts:
20.12.2018.
Nouvelle raison sociale:
Journal du Jura SA.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
Chemin du Long-Champ 135, 2504 Biel/Bienne.
Nouveau but:
La société a pour but l'édition du quotidien "Journal du Jura" et toutes les activités dans le domaine des médias et de l'information. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. [Radiation de l'observation relative à la renonciation au contrôle restreint] [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 23.05.2008, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
Gassmann, Marc, de Solothurn et Biel/Bienne, à La Neuveville, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Burkhard, Roger, de Schwarzhäusern, à Oekingen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Gassmann, Géraldine, de Biel/Bienne, à La Neuveville, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Meier, Rudolf, de Biel/Bienne, à Port, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bürki, Martin, de Worb, à Ipsach, directeur, avec signature collective à deux;
Audizia AG (CHE-329.088.537), à Brügg BE (Brügg), organe de révision;
Brenzikofer, Pierre-Alain, de Niederhünigen, à Tramelan, avec procuration collective à deux;
Grindat, Julien, de Biel/Bienne, à Ostermundigen, avec procuration collective à deux;
Meister, Parzival, de Grenchen, à Port, avec procuration collective à deux;
Rentsch, Bernhard Martin, de Ferenbalm, à Sutz (Sutz-Lattrigen), avec procuration collective à deux;
Rufer, Manuela, de Gals, à Schüpfen, avec procuration collective à deux.