Sebastian Brand
residente a Königsbrunn, da Germania Mandati attuali: HAWE Hydraulik Schweiz AG Persone correlate: Jiang Ye, Wolfgang Dieter Sochor, Udo Wolter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sebastian Brand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sebastian Brand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sebastian Brand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sebastian Brand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sebastian Brand
Persone con il nome Sebastian Brand lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Sebastian Brand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sebastian Brand
Numero di pubblicazione: HR02-1005919973, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HAWE - HYDRATEC AG, in Buchrain, CHE-107.913.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721451).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Firma neu:
HAWE Hydraulik Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HAWE Hydraulik Suisse SA) (HAWE Hydraulik Switzerland LTD).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schullan, Robert Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hoechstadt/Aisch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unterstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Garching (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sochor, Wolfgang Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Stötten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbrunn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ye, Jiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Grünwald (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1722313, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KUKA Roboter Schweiz AG, in Neuenhof, CHE-101.112.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1262851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6821732, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'623 vom 24.04.2012. KUKA Roboter Schweiz AG, in Neuenhof, CH-400.3.015.478-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6655922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in ].