Mohamed Boulad
residente a Niederglatt, da Niederglatt Mandati attuali: SWISSVIVO AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mohamed Boulad", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mohamed Boulad"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mohamed Boulad", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mohamed Boulad"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mohamed Boulad
Persone con il nome Mohamed Boulad lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Mohamed Boulad
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mohamed Boulad
Numero di pubblicazione: HR02-1005836687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PartNET AG, in Winkel, CHE-448.785.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler-Laubi, Sandra, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulad, Mohamed, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005824356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
1B1 GmbH, in Winkel, CHE-289.997.213, Leibrächistrasse 4, 8185 Winkel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Bewirtschaftung sowie Vermittlung von Geschäften jederart, die mit Immobilien (Grundstücke & Liegenschaften) in Zusammenhang stehen. Das beinhalten auch die Entwicklung und Ausführung von Bau-, Planungs- und Management-Arbeiten jeder Art sowie die Bewertung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Boulad, Mohamed Eid, von Kloten, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01.
Numero di pubblicazione: HR02-1005298908, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissFAME GmbH, in Bassersdorf, CHE-277.812.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2516647).
Statutenänderung:
14.09.2021.
Firma neu:
Unibau GmbH.
Sitz neu:
Elgg.
Domizil neu:
Aadorferstrasse 3, 8353 Elgg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Dienstleistung für Privat- und Firmenkunden in Gerüstbau, Brandschutzmontage, Fugenabdichtungen, Flüssigkunststoff, Reinigung, Transport und weiterer Bauarbeiten oder Vermittlung/Verkauf von Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boulad, Mohamed, von Kloten, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nrejaj, Ilir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Elgg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.