Fabien Nicolas Bouduban
residente a Roches, da Val Terbi Mandati attuali: Vardeco SA, Caland SA e di più Persone correlate: Marjolaine Laurie Herbert Cordier, Marc Philippe Chapatte, Fabrice Schmitlin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabien Nicolas Bouduban", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabien Nicolas Bouduban"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabien Nicolas Bouduban", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabien Nicolas Bouduban"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabien Nicolas Bouduban
Persone con il nome Fabien Nicolas Bouduban lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle biblioteche e musei
Uffici di architettura e ingegneria
Leasing di immobilizzazioni immateriali
Servizi sport
Altro commercio con prodotti diversi
Officina del fabbro, fucina e bottega
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle biblioteche e musei
Uffici di architettura e ingegneria
Leasing di immobilizzazioni immateriali
Servizi sport
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Fabien Nicolas Bouduban
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabien Nicolas Bouduban
Numero di pubblicazione: HR02-1005700461, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Vardeco SA, à Develier, CHE-103.707.786, société anonyme (No. FOSC 191 du 01.10.2020, Publ. 1004990734).
Inscription ou modification de personne(s):
Bouduban, Fabien Nicolas, de Val Terbi, à Roches BE, directeur général, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005366362, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Caland SA, à Delémont, CHE-267.526.609, société anonyme (No. FOSC 125 du 01.07.2021, Publ. 1005236472).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Verniol, Michel Christian Josselyn, ressortissant français, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bouduban, Fabien Nicolas, de Val Terbi, à Roches BE, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005172497, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Caland SA, à Boncourt, CHE-267.526.609, société anonyme (No. FOSC 61 du 29.03.2021, Publ. 1005136633).
Modification des statuts:
30.04.2021.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
Rue Saint-Randoald 36, 2800 Delémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Billig, François Xavier Gérard, ressortissant français, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bouduban, Fabien Nicolas, de Val Terbi, à Roches BE, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Belprahon];
Verniol, Michel Christian Josselyn, ressortissant français, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.