Beat Kurt Bossart
residente a Gonten, da Oberbüren Mandati attuali: prodartis AG Persone correlate: Mauritius Wendelin Mazenauer, Ralf Dietrich Schindel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Kurt Bossart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Kurt Bossart"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Kurt Bossart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Kurt Bossart"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Kurt Bossart
Persone con il nome Beat Kurt Bossart lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Privato con il nome Beat Kurt Bossart
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Kurt Bossart
Numero di pubblicazione: HR02-1005758219, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
prodartis AG, in Appenzell, CHE-466.943.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736881).
Statutenänderung:
26.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von Kunststoff- und Metallteilen aller Art sowie die Erbringung von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen in diesem Bereich für das In- und Ausland. Im Weiteren vermittelt die Gesellschaft auch Geschäftsabschlüsse und übernimmt Handelsvertretungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zur fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossart, Beat Kurt, von Oberbüren, in Gonten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfhalden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005736881, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
prodartis AG, in Appenzell, CHE-466.943.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569889).
Domizil neu:
Zielstrasse 38, 9050 Appenzell.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindel, Ralf Dietrich, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bossart, Beat Kurt, von Oberbüren, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mazenauer, Mauritius Wendelin, von Appenzell, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004569889, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
prodartis AG, in Appenzell, CHE-466.943.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4207257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisig Treuhand (CHE-272.148.223), in Herisau, Revisionsstelle;
Zinna, Simona, von Altstätten, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindel, Ralf Dietrich, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bossart, Beat Kurt, von Oberbüren, in Wolfhalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.