Jörg Bornhauser
residente a Weinfelden, da Weinfelden Mandati attuali: Pferdeversicherungs-Genossenschaft AWIGO Persone correlate: Andrea Egli, Scarlett Ochsner-Rutz, Sandra Seiler-Brüllmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jörg Bornhauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jörg Bornhauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jörg Bornhauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jörg Bornhauser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jörg Bornhauser
Persone con il nome Jörg Bornhauser lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società di assicurazioni
Esercizio di una società di assicurazioni
Privato con il nome Jörg Bornhauser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Bornhauser
Numero di pubblicazione: HR02-1005981200, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
PlugBikes GmbH, in Pratteln, CHE-441.844.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669430).
Statutenänderung:
29.02.2024.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Hasan, von Birsfelden, in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 20.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bornhauser, Jörg, von Weinfelden, in Kaisten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 20.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004948499, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Drive Center Region Basel GmbH, in Basel, CHE-113.830.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bornhauser, Jörg, von Weinfelden, in Kaisten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Daniel, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4281425, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Drive Center Region Basel GmbH, in Basel, CHE-113.830.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744441).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bornhauser, Jörg, von Weinfelden, in Kaisten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bischofberger, Daniel, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].