Victor Bonvin
residente a Sion, da Crans-Montana Mandati attuali: Bonvin Commerce Persone correlate: Joan Studer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Victor Bonvin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Victor Bonvin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Victor Bonvin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Victor Bonvin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Victor Bonvin
Persone con il nome Victor Bonvin lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Victor Bonvin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Victor Bonvin
Numero di pubblicazione: HR02-1005140243, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE DE MARTIGNY, à Martigny, CHE-106.324.080, fondation (No. FOSC 63 du 03.04.2018, Publ. 4146649).
Nouvelle adresse:
Rue de la Maladière 11, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Möri, Natascha, de Hermrigen, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Bender, Benjamin, de Fully, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Hugon, Michael, de Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Schwery, Nicolas, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre, sans droit de signature;
Vuignier, Jacques, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Bonvin, Victor, de Lens, à Flanthey (Lens), directeur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Schers, Marlène, de Orsières, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Vernay, Fabrice, de Orsières, à Martigny, membre du conseil de fondation, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Bussien, Laurent, de Port-Valais, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Küffer Weber, Stéphanie, de Ins, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moulin, Marie, de Val de Bagnes, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moulin-Michellod, Sandra, de Val de Bagnes, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1005003162, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Bonvin Commerce, à Sion, CHE-468.514.892, Rue du Stade 11, 1950 Sion, entreprise individuelle (Nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
Exploitation d'une entreprise active dans le domaine du commerce de détail en ligne, et du marketing.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Victor, de Crans-Montana, à Sion, titulaire, avec signature individuelle;
Studer, Joan, de Saint-Léonard, à Crans-Montana, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2142201, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Music-Centre SA, à Sion, CHE-103.840.008, société anonyme (No. FOSC 184 du 22.09.2011, Publ. 6345464).
Modification des statuts:
13.04.2015, 30.04.2015.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par avis personnel et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Victor, de Lens, à Lens, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
DAFICO Fiduciaire SA (CH-626.3.012.819-3), à Sion, organe de révision;
Pfefferlé, Michel, de Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sauthier, Yves, de Conthey, à Vétroz, président, avec signature collective à deux;
Willy, Joseph, de Sion, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président]. Selon déclaration du 13.04.2015, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].