Joseph Louis Bonvin
residente a Crans-Montana, da Crans-Montana Mandati attuali: SWISS AQ Art Innovations SA, ADV Horespa Sàrl e di più Persone correlate: Pierre Winthrop Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Joseph Louis Bonvin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Joseph Louis Bonvin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Joseph Louis Bonvin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Joseph Louis Bonvin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Joseph Louis Bonvin
Persone con il nome Joseph Louis Bonvin lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Compravendita di immobili propri
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Joseph Louis Bonvin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Joseph Louis Bonvin
Numero di pubblicazione: HR02-1005229406, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC), à Crans-Montana, CHE-106.828.015, association (No. FOSC 43 du 03.03.2020, Publ. 1004843904).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Joseph, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président, avec signature collective à deux avec le directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843904, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC), à Lens, CHE-106.828.015, association (No. FOSC 53 du 18.03.2015, p.0, Publ. 2049721).
Modification des statuts:
14.01.2019.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
Immeuble Steffany, Route des Arolles 4, 3963 Crans-Montana.
Autres adresses:
[biffé: Case postale 304, 3963 Crans-Montana 2].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Arthur, de Randogne, à Chalais, membre, sans droit de signature;
Duc-Bonvin, Romaine, de Chermignon, à Chermignon, membre, sans droit de signature;
Klingler, Yves Robert, de Gossau SG, à Randogne, membre, sans droit de signature;
Salzmann, Daniel, de Signau, à Saint-Prex, membre, sans droit de signature;
Von Dach, Hervé, de Lyss, à Icogne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Emery, Marilyne, de Lens, à Lens, membre, sans droit de signature;
Reynaud, Franck, de Lausanne, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Schornoz, Sébastien, de Le Mouret, à Icogne, membre, sans droit de signature;
Taverney, Leslie, de Jongny, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Clivaz, Jean Daniel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux avec le directeur [précédemment: de Randogne];
Bonvin, Joseph, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président, avec signature collective à deux avec le directeur [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: à Chermignon];
Tschopp, Bettina, de Miège, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Zanoni, Pierre Antoine, de Mex (VD), à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Huggler, Bruno, de Hasliberg, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 3844327, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ADV Horespa Sàrl, à Crans-Montana, CHE-445.973.504, société à responsabilité limitée (No. FOSC 174 du 08.09.2017, Publ. 3742447).
Inscription ou modification de personne(s):
Société Beau-Site SA (CHE-101.304.549), à Crans-Montana, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bonvin, Joseph Louis, de Crans-Montana, à Crans-Montana, gérant, avec signature individuelle, [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00].