Alessandro Bonetti
residente a St-Saphorin-Lavaux, da Lugano Mandati attuali: GrancyMed Sàrl, Pneumologie Bld de Grancy Sàrl Persone correlate: Pierre-Yves Jayet, Nicolas Julien Petitpierre, Nicolas Julien Petitpierre e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Bonetti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Bonetti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Bonetti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Bonetti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alessandro Bonetti
Persone con il nome Alessandro Bonetti lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle studi medici e dentistici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Alessandro Bonetti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alessandro Bonetti
Numero di pubblicazione: 3826733, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BONETTI FINANCIAL GMBH, in Zürich, CHE-220.778.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689167).
Statutenänderung:
18.10.2017.
Firma neu:
A.R. Suisse Financial GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(A.R. Suisse Financial Sagl).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonetti, Stefano Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bonetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Trento (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maton, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Koper (SI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zarba, Rocco, von Tenero-Contra, in Muralto, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3689167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BONETTI FINANCIAL GMBH, in Zürich, CHE-220.778.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2618937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Trento (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lugano, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2618937, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BONETTI FINANCIAL GMBH, in Zürich, CHE-220.778.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610007).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Stefano Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Trento (IT), Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Bonetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].