Adrian Bolla
residente a Oberdiessbach, da Acquarossa Mandati attuali: BKS Engineering AG, Telma AG e di più Persone correlate: Bruno Bolla, Mario Bolla, Michel Roos e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Bolla", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Bolla"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Bolla", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Bolla"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Bolla
Persone con il nome Adrian Bolla lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di cavi e fili
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Fabbricazione di cavi e fili
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Adrian Bolla
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Bolla
Numero di pubblicazione: HR02-1006079229, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BKS Engineering AG, bisher in Derendingen, CHE-105.663.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821565).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Sitz neu:
Seftigen.
Domizil neu:
Gewerbeweg 10, 3662 Seftigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Handel von bzw. mit Übertragungssystemen, insbesondere im IT- und Telekommunikationsbereich, ferner den Erwerb und die Bewirtschaftung von Patenten und Lizenzen;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Thomas, von Aeschi (SO), in Aeschi SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolla, Adrian, von Acquarossa, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolla, Mario, von Acquarossa, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolla, Bruno, von Acquarossa, in Vyskov (CZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Roos, Michel, von Entlebuch, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005658614, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Telma AG, in Seftigen, CHE-107.809.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolla, Mario, von Acquarossa, in Seftigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bolla, Adrian, von Acquarossa, in Oberdiessbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aellig, Markus, von Adelboden, in Riggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habersaat, Robert, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005342058, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Telma AG, in Seftigen, CHE-107.809.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wandfluh, Hansruedi, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolla, Mario, von Acquarossa, in Seftigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castro];
Ryser, Simon, von Dürrenroth, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolla, Adrian, von Acquarossa, in Uttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.