Robert Böck
residente a Rothrist, da Oftringen Mandati attuali: BO-Immo AG, Raiffeisenbank Region Zofingen Genossenschaft e di più Persone correlate: Ute Borner, Franco Borner, Patrick Kneubühler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Böck", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Böck"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Böck", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Böck"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Böck
Persone con il nome Robert Böck lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Noleggio di automobili
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Noleggio di automobili
Privato con il nome Robert Böck
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Böck
Numero di pubblicazione: HR02-1005844533, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BO-Immo AG, in Reiden, CHE-103.628.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böck, Robert, von Oftringen, in Rothrist, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004990307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Region Zofingen Genossenschaft, in Zofingen, CHE-105.775.534, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772585).
Statutenänderung:
30.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Thomas, von Gränichen, in Kölliken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Jürg, von Sumiswald, in Safenwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz, Rolf, von Unterkulm, in Wikon, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böck, Robert, von Oftringen, in Rothrist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfiel, Manuela, von Rüderswil, in Zofingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eberhard-Burki, Simone, von Biberist, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin, Dominik, von Schwyz, in Nottwil, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004909289, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
F. Borner AG, in Reiden, CHE-103.628.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754130).
Statutenänderung:
05.06.2020.
Firma neu:
BO-Immo AG.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böck, Robert, von Oftringen, in Rothrist, mit Einzelprokura;
Balmer, Remo, von Subingen, in Subingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Galliker, Guido, von Beromünster, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiler, Markus, von Schötz, in Schötz, mit Kollektivprokura zu zweien.