Peter Bochsler
residente a Basel, da Basel e Uznach Mandati attuali: Genossenschaft Restaurant Hahn Basel Persone correlate: Maria Concetta Azzarito-Russo, Roger Leuenberger-Stockmar, Liliane Uebersax e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bochsler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bochsler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bochsler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bochsler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Bochsler
Persone con il nome Peter Bochsler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Peter Bochsler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bochsler
Numero di pubblicazione: 1284257, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
bochsler career management gmbh, in Uznach, CHE-105.298.669, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 12, Publ. 5033224).
Firma neu:
bochsler career management gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler, Peter, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6342608, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Genossenschaft Restaurant Hahn Basel, in Basel, CH-270.5.000.071-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 5, Publ. 3577998).
Statutenänderung:
20.06.2011.
Anteilscheine neu:
CHF 500.-- und CHF 1'000.--.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch einfachen Brief. Mit Erklärung vom 17.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler, Peter, von Basel und Uznach, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raible, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudenmann, Emil, von Rüschegg, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Liliane, von Thörigen, in Niederglatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5033224, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
bochsler career management gmbh, in Uznach, CH-320.4.047.174-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 11, Publ. 2691390).
Statutenänderung:
11.05.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Dr. Werner, von Zürich und Schmiedrued, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler, Peter, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].