Christoph Engelbert Bleuler
residente a Regensdorf, da Niederweningen Mandati attuali: Dällenbach Maschinenbau GmbH, Bleuler Maschinenbau AG e di più Persone correlate: Rainer Lüthi, Hans Rudolf Bleuler, Martin Schmitt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Engelbert Bleuler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Engelbert Bleuler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Engelbert Bleuler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Engelbert Bleuler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Engelbert Bleuler
Persone con il nome Christoph Engelbert Bleuler lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altre macchine
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di altre macchine
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Christoph Engelbert Bleuler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Engelbert Bleuler
Numero di pubblicazione: 3598237, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dällenbach Maschinenbau GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-106.956.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 31, Publ. 5912744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Friedrich genannt Fritz, von Linden, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Dällenbach, Hans Rudolf, von Linden, in Knonau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph, von Niederweningen, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ingenieurbüro Schönenberger AG (CHE-111.725.088), in Regensdorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6913290, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bleuler Maschinenbau AG, in Schöfflisdorf, CH-020.3.903.644-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308580).
Statutenänderung:
08.10.2012.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Trockenloostrasse 101, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Maschinen und Maschinenteilen, sowie Handel mit Maschinenteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftes der Einzelfirma 'Hans-Rudolf Bleuler, Maschinenbau', in Schöfflisdorf, gemäss Bilanz per 31.12.1989 zum Preise von CHF 287'349.25, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph Engelbert, von Niederweningen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bleuler, Christoph];
UTA & Schmid Revisions AG (CH-400.3.008.205-3), in Lengnau AG, Revisionsstelle [bisher: UTA & Schmid Revisions AG, in Böttstein].
Numero di pubblicazione: 6903854, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bleuler Holding AG, in Schöfflisdorf, CH-020.3.036.680-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6217124).
Statutenänderung:
08.10.2012.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Trockenloostrasse 101, 8105 Regensdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph Engelbert, von Niederweningen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bleuler, Christoph].