Roman Bleisch
residente a Seewis-Pardisla, da Mels Mandati attuali: Römisch-Katholische Kirchenstiftung Pardisla Persone correlate: Linda Tok, Christina Schneebauer, Christian Selic e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Bleisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Bleisch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Bleisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Bleisch"
|
|
Roman Bleisch
residente a Flumserberg Bergh, da Mels Mandati attuali: R. Bleisch GmbH Persone correlate: René Bleisch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Bleisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Bleisch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Bleisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Bleisch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Bleisch
Persone con il nome Roman Bleisch lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Progettazione giardini e paesaggistica
Associazioni religiose, politiche o secolari
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Roman Bleisch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Bleisch
Numero di pubblicazione: HR01-1005946495, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
R. Bleisch GmbH, in Quarten, CHE-157.708.551, Acherenstrasse 3, 8896 Flumserberg Bergheim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2024. 19.01.2024.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Tätigkeiten im Bereich Gartenbau, Tiefbau, Baggerarbeiten, Landwirtschafts- und Kommunalarbeiten. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Ausführung von Transporten, Personal- und Maschinenvermietung, Mechanikerarbeiten, Montagearbeiten, Zaun- und Forstarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bleisch, René, von Mels, in Flumserberg Bergheim (Quarten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bleisch, Roman, von Mels, in Flumserberg Bergheim (Flums), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005619681, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ONAX AG it solutions, in Cazis, CHE-106.213.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleisch, Roman, von Mels, in Seewis im Prättigau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005132317, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Römisch-Katholische Kirchenstiftung Pardisla, in Seewis im Prättigau, CHE-481.508.072, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roberto, Sonia, von Muri bei Bern, in Grüsch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleisch, Roman, von Mels, in Seewis im Prättigau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selic, Christian, von Wittnau, in Seewis im Prättigau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.