Oskar Alois Blättler
residente a Stansstad, da Hergiswil (NW) Mandati attuali: Multi Bau AG, EXOY International AG in Liquidation e di più Persone correlate: Josef Wilhelm Blättler, Catherine Hélène Pilet, Josef Blättler-Sommer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oskar Alois Blättler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oskar Alois Blättler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oskar Alois Blättler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oskar Alois Blättler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oskar Alois Blättler
Persone con il nome Oskar Alois Blättler lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi fiduciari
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi fiduciari
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Oskar Alois Blättler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oskar Alois Blättler
Numero di pubblicazione: HR02-1005669417, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
KF&P Consulting GmbH, bisher in Stansstad, CHE-326.871.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1377091).
Statutenänderung:
26.01.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Birsigstrasse 2, 4054 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Oskar Alois, von Hergiswil NW, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Panhandle GmbH (CHE-103.182.317), in Zürich, Gesellschafterin, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klausmann, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4347865, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
WINLANO Holding AG, in Stansstad, CHE-115.175.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1110585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veber, Dr. Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blättler, Oskar, von Hergiswil NW, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1377091, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
KF&P Consulting GmbH, in Stansstad, CHE-326.871.110, Bachstrasse 3, 6362 Stansstad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Betreuung und Vermittlung von Finanzierungen, insbesondere für Projekte im Bereich Bau und Revitalisierung, erneuerbarer Energieen, Minergie, Umwelt und Technologie sowie im humanitären Bereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann auch im In- und Ausland Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Email oder Telefax. Mit Erklärung vom 26.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Panhandle GmbH (CHE-103.182.317), in Zürich, Gesellschafterin, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blättler, Oskar Alois, von Hergiswil NW, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.