Beat Bischof
residente a Eggersriet, da Eggersriet Mandati attuali: Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft Persone correlate: Manuela Gübeli Schmid, Louis Nicolas Grosjean, Stefan Franz Jäger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Bischof", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Bischof"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Bischof", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Bischof"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Bischof
Persone con il nome Beat Bischof lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Beat Bischof
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Bischof
Numero di pubblicazione: HR02-1005468971, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft "Lehnhalde" St. Gallen-Bruggen, in St. Gallen, CHE-103.934.431, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138643).
Domizil neu:
c/o Corina Kleinleugenmors, Haggenhaldenweg 6, 9014 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser, Bernhard, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honauer, Eduard, von Schenkon, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinleugenmors, Corina, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Beatrice, genannt Bea, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bischof, Beatrice genannt Bea, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998), in Zürich, Revisionsstelle. [Anpassung des Rufnamens von Beatrice Bischof aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: 2806357, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft, in Heiden, CHE-105.770.086, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244539).
Statutenänderung:
01.04.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Eggersriet-Grub Genossenschaft, in Eggersriet ( CHE-107.137.592), gemäss Fusionsvertrag vom 18.01 .2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 174'738'926.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 168'798'757.72 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Stammanteil zu CHF 200 der übertragenden Genossenschaft einen Stammanteil zu CHF 200 der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Helga, von Teufen (AR), in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welz, Karin, von Trogen und Vilters-Wangs, in Trogen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Daniel, von Gossau (SG), in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Storchenegger, Markus, von Jonschwil, in Eggersriet, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalz, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Eggersriet, Bankleiter, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pammer, Michael, von Teufen (AR), in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bischof, Beat, von Eggersriet, in Eggersriet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1970327, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Autohaus Lenggenwil AG, in Niederhelfenschwil, CHE-101.540.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1582515).
Firma neu:
Autohaus Lenggenwil AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Guido, von Oberuzwil, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bischof, Beatrice, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Halden (Bischofszell), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].