André Bircher
residente a Stans, da Stansstad Mandati attuali: ANURIM AG Persone correlate: Urs Bircher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Bircher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Bircher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Bircher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Bircher"
|
|
André Bircher
residente a Kriessern, da Sins Mandati attuali: immo & wash ag Persone correlate: Cécile Bircher, Christof Bircher, Corinne Bircher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Bircher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Bircher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Bircher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Bircher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Bircher
Persone con il nome André Bircher lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome André Bircher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Bircher
Numero di pubblicazione: HR02-1006118538, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Siebdruck Bachmann AG, in Safenwil, CHE-353.762.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Andrea Patrizia, von Gränichen, in Safenwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005887282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband schweizerischer Hartsteinbrüche VSH, in Zürich, CHE-101.588.677, Verein (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255274).
Weitere Adressen:
c/o RA Sandro G. Tobler, Alpenstrasse 2, 6300 Zug. [gestrichen: c/o Heidi Reinhard, Oberdorfstrasse 16, 3114 Wichtrach].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Heidi, von Langnau im Emmental, in Wichtrach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, von Altdorf UR, in Bürglen UR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Sandro Guido, von Zug und Eggersriet, in Baar, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, André, von Stansstad, in Beckenried, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005880559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skinwork Cosmetics GmbH, in Spiez, CHE-477.427.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111876).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Sitz neu:
Hilterfingen.
Domizil neu:
Staatsstrasse 138, 3626 Hünibach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Benjamin, von Arth, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Andrea, von Frutigen, in Hilterfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].