Pierre-Etienne Bindschedler
residente a Kehl, da Lausanne e Männedorf Mandati attuali: Sporting Villars SA, Pavatex Holding AG in Liquidation e di più Persone correlate: Didier Wicht, Christophe Feist, Dominik Haefeli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre-Etienne Bindschedler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre-Etienne Bindschedler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre-Etienne Bindschedler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre-Etienne Bindschedler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pierre-Etienne Bindschedler
Persone con il nome Pierre-Etienne Bindschedler lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione industriale diverso
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione industriale diverso
Privato con il nome Pierre-Etienne Bindschedler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pierre-Etienne Bindschedler
Numero di pubblicazione: HR02-1005954468, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AEZ AG, in Zürich, CHE-105.898.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bindschedler, Pierre-Etienne, von Männedorf, in Strasbourg (F), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geisen, Christiane, von Männedorf, in Ollon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzeisen, Stephan, französischer Staatsangehöriger, in La Wantzenau (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mattaj, Arvid, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005321024, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pavatex Holding AG, in Cham, CHE-113.610.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489535).
Firma neu:
Pavatex Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
787'914 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 787'914 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschedler, Pierre-Etienne, von Lausanne, in Kehl (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Feist, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Glattfelder, Damien, französischer Staatsangehöriger, in Oberschaeffolsheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haefeli, Dominik, von Mümliswil-Ramiswil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004627617, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lisolit AG, in Weinfelden, CHE-116.372.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, S.0, Publ. 3027877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschedler, Pierre-Etienne, von Männedorf, in Strasbourg (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feist, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Escher, Maria Magdalena, von Laupersdorf, Zwischbergen und Simplon, in Ottoberg (Märstetten), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Huber, Peter, von Fischingen, in Ottoberg (Märstetten), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hurter, Simon, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].