Gerhard Binder
residente a Hitzkirch, da Austria Mandati attuali: BD Binder Consulting, tavola tricolori GmbH Persone correlate: Elisabeth Binder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard Binder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard Binder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard Binder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard Binder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerhard Binder
Persone con il nome Gerhard Binder lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Servizi per consulenza manageriale
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Privato con il nome Gerhard Binder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Binder
Numero di pubblicazione: 3893089, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Agro-Star GmbH, in Hochdorf, CHE-103.986.830, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420665).
Firma neu:
Agro-Star GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2480933, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BD Binder Consulting, in Eschenbach LU, CHE-112.056.172, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 8, Publ. 2524316).
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf].
Numero di pubblicazione: 6636452, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Agro-Star GmbH, in Inwil, CH-100.4.020.673-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, S. 0, Publ. 6441620).
Statutenänderung:
04.04.2012.
Sitz neu:
Eschenbach LU.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandisser, Robert, von Horgen und St. Gallen, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Elisabeth, von Escholzmatt und Eschenbach LU, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Binder, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].