Jürgen Billich
residente a Lörrach, da Germania Mandati attuali: GIMA Billich AG Persone correlate: Ahmet Bozkurt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürgen Billich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürgen Billich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürgen Billich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürgen Billich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürgen Billich
Persone con il nome Jürgen Billich lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Jürgen Billich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürgen Billich
Numero di pubblicazione: 2334053, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gima Gipser- und Malergesellschaft Basel AG, in Basel, CHE-102.611.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1736459).
Statutenänderung:
29.07.2015, 13.08.2015.
Firma neu:
Gima Basel Immobilien AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, der Betrieb, die Verwaltung, Vermietung und Erstellung von Liegenschaften. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 225'486.88 und Passiven von CHF 165'486.88 der Abteilung Gipser der Genossenschaft 'Allgemeine Gipser- und Maler-Genossenschaft (A.G.M.G.) in Basel in Liq.', in Basel. Aktivenüberschuss von CHF 60'000.-- gegen 120 Namenaktien zu CHF 500.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig in schriftlicher Form mittels Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre, und zwar an die dort vermerkte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Billich, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fundata Treuhand AG (CHE-103.627.041), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Yvette, von Hemmiken, in Rothenfluh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Steiger, Anita, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1921435, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GIMA Billich AG, in Basel, CHE-301.411.287, Südquaistr. 12, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Gipser- und Malerarbeiten, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, erstellen und umbauen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Billich, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stampfli, Charles, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2113250, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gima Gipser- und Malergesellschaft Basel AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.1998, S. 1937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Urs, von Schlierbach, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Billich, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Yvette, von Hemmiken, in Hemmiken, mit Kollektivprokura zu zweien.