Beat Bigler
residente a Steffisburg, da Worb Mandati attuali: Emme Finanz AG, Haco AG e di più Persone correlate: Mario Heini, Emanuel Marti, Lukas Beat Bucheli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Bigler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Bigler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Bigler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Bigler"
|
|
Beat Bigler
residente a Jaberg, da Worb Mandati attuali: Fuhrer AG Gartenbau Persone correlate: Vincenz Camille Frey, Jürg Wyss, Beat Baumgartner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Bigler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Bigler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Bigler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Bigler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Bigler
Persone con il nome Beat Bigler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Produzione di commestibili
Commercio di prodotti alimentari
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Servizi per consulenza manageriale
Progettazione giardini e paesaggistica
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Produzione di commestibili
Commercio di prodotti alimentari
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Servizi per consulenza manageriale
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Beat Bigler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Bigler
Numero di pubblicazione: HR02-1005980822, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
senox ag, in Muri bei Bern, CHE-106.844.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2010, S.4, Publ. 5425162).
Domizil neu:
Worbstrasse 46, 3074 Muri b. Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Beat, von Worb, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mischler, Rolf, von Wahlern, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Badertscher, Andreas, von Lauperswil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mischler, Bernhard, von Wahlern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005815574, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emme Finanz AG, in Bern, CHE-112.607.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, S.0, Publ. 2351517).
Statutenänderung:
02.08.2023.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o HACO Holding AG, Worbstrasse 262, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Investitionsprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 03.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Daniel, von Lauperswil, in Rüfenacht, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Thomas, von Grafenried, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Emanuel Dr., von Kallnach, in Kallnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Beat, von Worb, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Mario, von Lumnezia, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796661, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Narida AG, in Schwarzenburg, CHE-102.671.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlemann, Nicolas Hans Werner, von Bönigen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Beat, von Worb, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].