Urs Bielser
residente a Basel, da Pratteln Mandati attuali: Gönnerverein für das Gesamtwerk Rudolf Steiners, Urs Bielser GmbH Persone correlate: Herbert Ludwig Meitinger, Andreas Kühne Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Bielser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Bielser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Bielser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Bielser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Bielser
Persone con il nome Urs Bielser lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Privato con il nome Urs Bielser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Bielser
Numero di pubblicazione: HR02-1005285578, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Logisoft AG, in Dietlikon, CHE-102.970.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bielser, Urs, von Pratteln, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Pantaleone, italienischer Staatsangehöriger, in Endingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rosa, Magdalena Damaris, von Wiesendangen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004891303, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gönnerverein für das Gesamtwerk Rudolf Steiners, in Dietlikon, CHE-237.338.687, Dornenstrasse 2, 8305 Dietlikon, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2011. 02.08.2014. 06.05.2015. 11.10.2017.
Zweck:
Der Verein setzt sich zum Ziel, den Erhalt und die Vollendung der Veröffentlichung des gesamten Werkes von Rudolf Steiner zu fördern. Dazu gehört auch die Unterstützung von wissenschaftlichen Studien, die sich auf Rudolf Steiner und sein Wirken beziehen. Der Verein dient dem Gemeinwohl und verfolgt keine eigenständigen wirtschaftlichen Zwecke. Der Verein verwirklicht sein Ziel, indem er Institutionen oder Einzelpersonen, die im Sinne seiner Zielsetzung wirken, ideell und finanziell unterstützt.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Bielser, Urs, von Pratteln, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Andreas, von Wiesendangen, in Dietlikon, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meitinger, Herbert, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004658987, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Drei Linden, in Basel, CHE-103.447.817, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelker, Anton genannt Toni, von Ramlinsburg, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten der Verwaltung;
Bielser, Urs, von Pratteln, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder den Verwaltern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Daniel, von Kestenholz, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten;
Werthmüller, Tim Robert, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Berger, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.