Ronald Biehler
residente a Horriwil, da Bleienbach Mandati attuali: Swiss Philanthropy Academy, Schweizerisch-Koreanischer Kulturverein e di più Persone correlate: Philipp Jundt, Christian Kaufmann, Arabella Jennifer Biehler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronald Biehler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronald Biehler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronald Biehler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronald Biehler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ronald Biehler
Persone con il nome Ronald Biehler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una casse pensioni
Servizi per banche e istituti di credito
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una casse pensioni
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Ronald Biehler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ronald Biehler
Numero di pubblicazione: HR02-1004929183, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BVG-Sammelstiftung Jungfrau, in Interlaken, CHE-109.377.629, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Horriwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wynigen];
Feuz-Glaus, Sybille, von Wilderswil, in Wilderswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissbühler, Beat Daniel Prof., von Lauperswil, in Leissigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Michael, von Zürich, in Hinwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004802296, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BVG-Sammelstiftung Jungfrau, in Interlaken, CHE-109.377.629, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biehler-Ruch, Anita, von Bleienbach, in Wynigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Werner Urs Prantl oder Ulrich genannt Ueli Stähli;
Prantl, Werner Urs, von Niederhasli, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Wynigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stähli, Ulrich genannt Ueli, von Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004649103, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Philanthropy Academy, bisher in Meilen, CHE-209.736.255, Verein (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420257).
Statutenänderung:
29.10.2018.
Sitz neu:
Horriwil.
Domizil neu:
Rainstrasse 59, 4557 Horriwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Dr. Robert Walter, von Zürich, in Meilen, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Horriwil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].