Martin Bettler
residente a Geltwil, da Uebeschi Mandati attuali: Room for Ideas GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Bettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Bettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Bettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Bettler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Bettler
Persone con il nome Martin Bettler lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Martin Bettler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Bettler
Numero di pubblicazione: HR02-1005454345, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Room for Ideas GmbH, in Islisberg, CHE-112.744.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870344).
Statutenänderung:
23.03.2022.
Sitz neu:
Geltwil.
Domizil neu:
Dorfstrasse 92, 5637 Geltwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Martin, von Uebeschi, in Geltwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Islisberg].
Numero di pubblicazione: HR02-1004870344, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Room for Ideas GmbH, bisher in Zürich, CHE-112.744.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, Publ. 5395452).
Statutenänderung:
31.03.2020.
Sitz neu:
Islisberg.
Domizil neu:
Soolstrasse 16, 8905 Islisberg.
Zweck neu:
Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet Marketing und Kommunikation sowie sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängenden Tätigkeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, eigenes und/oder fremdes Vermögen, insbesondere Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Wertschriften, erwerben, belasten, verwalten und verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Martin, von Uebeschi, in Islisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Freienstein-Teufen, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 4238918, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Room for Ideas GmbH, in Zürich, CH-020.4.032.543-9, Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet Marketing und Kommunikation, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2006, S. 21, Publ. 3227858).
Statutenänderung:
31.07.2007.
Domizil neu:
Reinhardstrasse 14, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Willy, von Wolhusen, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Martin, von Uebeschi, in Freienstein-Teufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].