Chantal-Maria Bertazzo
residente a Zug, da Basel Mandati attuali: PHOS19 GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chantal-Maria Bertazzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chantal-Maria Bertazzo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chantal-Maria Bertazzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chantal-Maria Bertazzo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Chantal-Maria Bertazzo
Persone con il nome Chantal-Maria Bertazzo lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Chantal-Maria Bertazzo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Chantal-Maria Bertazzo
Numero di pubblicazione: 4114400, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Informatec GmbH, in Pratteln, CH-280.4.001.009-8, Herstellung, Entwicklung, Organisation und Vertrieb von Software und Softwaresystemen, etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 5, Publ. 3647546).
Statutenänderung:
10.09.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertazzo, Chantal-Maria, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mentil, Rino, von Birsfelden, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 91'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 90'000.--].
Numero di pubblicazione: 3647546, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Informatec GmbH, in Pratteln, CH-280.4.001.009-8, Herstellung, Entwicklung, Organisation und Vertrieb von Software und Softwaresystemen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 6, Publ. 2907828).
Statutenänderung:
16.11.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sander, Marc, von Basel, in Aesch BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mentil, Rino, von Birsfelden, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 90'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 81'000.--];
Bertazzo, Chantal-Maria, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.