Jean-Pierre Bernheim
residente a Colmar, da Francia Mandati attuali: Bernhome SA Persone correlate: Nathalie Bernheim, Gil Bernheim Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Bernheim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Bernheim"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Bernheim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Bernheim"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Pierre Bernheim
Persone con il nome Jean-Pierre Bernheim lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Jean-Pierre Bernheim
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Bernheim
Numero di pubblicazione: 5769112, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bucher Processtech AG, in Niederweningen, CH-020.3.029.820-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 26, Publ. 5634304).
Statutenänderung:
30.07.2010.
Firma neu:
Bucher Unipektin AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bucher Unipektin SA) (Bucher Unipektin Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernheim, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Angers (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Düring, Stefan, von Niederbüren, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].
Zweigniederlassung neu:
Eschenz.
Numero di pubblicazione: 3395528, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bucher Processtech AG (Bucher Processtech SA) (Bucher Processtech Ltd.) in Niederweningen, CH-020.3.029.820-6, Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2006, 15.05.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation von und der Handel mit Maschinen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen in irgendwelcher Form beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und veräussern. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 600'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.--.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen:
Bernheim, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Angers (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baillod, Roger, von Couvet, in Jonschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Nicolas, von Herisau, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haverland, Hartmut Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Lippspringe (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.