Dr. Andreas Bernasconi
residente a Bern, da Bern Mandati attuali: Forst Gantrisch, Pan Bern AG Persone correlate: Markus Hofer, Daniel Beyeler, Hans Rudolf Scheuner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Andreas Bernasconi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Andreas Bernasconi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Andreas Bernasconi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Andreas Bernasconi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Bernasconi
Persone con il nome Andreas Bernasconi lavorano in questi rami economici
Coltivazione di bosco
Altre libere professioni
Coltivazione di bosco
Altre libere professioni
Privato con il nome Andreas Bernasconi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Bernasconi
Numero di pubblicazione: HR02-1006085442, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pan Bern AG, in Bern, CHE-105.419.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Christof, von Bolligen und Schwarzenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bernasconi, Andreas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eggenberger, Tanja Eliane, von Genève, in Lugnorre (Mont-Vully), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubsch, Marlen, deutsche Staatsangehörige, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005797748, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pan Bern AG, in Bern, CHE-105.419.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559629). Gemäss Erklärung vom 03.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
trevad gmbh (CHE-113.693.223), in Bösingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Christof, von Bolligen und Schwarzenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bolligen und Wahlern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bernasconi, Andreas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005204301, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Forst Gantrisch, in Guggisberg, CHE-344.660.953, c/o Simon Dürig Kümmerli, Dorf 35, 3156 Riffenmatt, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2021.
Zweck:
Die Waldunternehmung bezweckt die fachgerechte und wirkungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der beteiligten Gemeinden nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und des naturnahen Waldbaus. Sie stellt gemeinsam mit den drei gemeindeeigenen Forstbetrieben im Rahmen der verfügbaren Mittel sicher, dass die betreuten Waldungen alle ihre Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen erfüllen können. Die Waldunternehmung kann auf eigene Rechnung Dienstleistungen für die beteiligten Gemeinden oder Dritte erbringen und weitere Aufgaben übernehmen. Auf dem Gebiet der beteiligten Gemeinden übernimmt die Waldunternehmung die Revierträgerschaft und erfüllt die Aufgaben, die ihr vom Kanton im Rahmen des Reviervertrages übertragen werden. Weiter kann die Waldunternehmung Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Aus- und Weiterbildung übernehmen.
Kapital:
CHF 90'000.00.
Organisation:
Vorstand, Rechnungsprüfung und Betriebsleitung.
Rechtliche Grundlagen:
Gemeindegesetz vom 16.03.1998 (GG;
BSG 170.11);
Organisationsreglement vom 01.04.2021.
Eingetragene Personen:
Beyeler, Daniel, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenmatt, Stefan, von Guggisberg, in Riffenmatt (Guggisberg), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Erich, von Beatenberg, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudenmann, Alfred, von Guggisberg, in Guggisberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Urs, von Schwarzenburg, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden-Nellen, Daniela, von Baltschieder, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Andreas, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürig, Simon Thomas, von Kölliken, in Radelfingen b. Utzigen (Walkringen), Stellvertretender Betriebsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dieter, von Diegten, in Riffenmatt (Guggisberg), Betriebsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuner, Hans Rudolf, von Oberbalm, in Hinterfultigen (Rüeggisberg), Stellvertretender Betriebsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corpataux, Michel, von Tentlingen, in Riffenmatt (Guggisberg), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.