Steve Bernard
residente a Martigny, da Bex Mandati attuali: Association Le Transit, Alkana STPS Sàrl e di più Persone correlate: Eliane Marie Madeleine Gaspoz, Monique Marie Marcelle Delaloye, Mylène Glassey e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steve Bernard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steve Bernard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steve Bernard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steve Bernard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Steve Bernard
Persone con il nome Steve Bernard lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altre libere professioni
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Altri servizi sociali
Altre libere professioni
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Steve Bernard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Steve Bernard
Numero di pubblicazione: HR02-1006070596, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Association Le Transit, à Sembrancher, CHE-341.440.154, association (No. FOSC 32 du 15.02.2024, Publ. 1005962529).
Modification des statuts:
01.05.2024.
Nouveau but:
L'association œuvre pour deux missions distinctes: Pour l'insertion professionnelle des 50 ans et plus en recherche d'emploi;
Pour une aide au désendettement à travers le rachat d'actes de défauts de biens. L'association pourra être amenée à développer d'autres projets d'entraide sociale.
Nouvelles ressources:
cotisations, subventions cantonales ou communales, dons [biffé: cotisations, subventions et subsides liés aux mesures d'insertion, dons].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roux, Jean Yves Charles, dit Jean-Charles, de Grimisuat, à Fully, président du comité, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernard, Steve, de Bex, à Martigny, président du comité, avec signature individuelle [précédemment: membre du comité, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: HR01-1005932208, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Alkana STPS Sàrl, à Saxon, CHE-149.749.507, Chemin des Quiess 11, 1907 Saxon, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.12.2023.
But:
La société a pour but principal: exploiter un bureau d'étude et exercer toute activité dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé, effectuer des audits, ingénierie et suivi de projet, prestations de conseil aux entreprises, consultant en sécurité interne/externe, formations liées au domaine. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut également accorder des garanties ou des prêts aux associés ou à des tiers si cela est dans l'intérêt de la Société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel avec accusé de réception ou par avis inséré dans la FOSC (si l'adresse de tous les associés n'est pas connue) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 20.12.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
S. Bernard Holding Sàrl (CHE-366.448.143), à Saxon, associée, pour 120 parts sociales de CHF 100.00;
Bernard, Steve, de Bex, à Bex, président des gérants, avec signature individuelle;
Gautschi, Bryan, de Reinach (AG), à Vionnaz, gérant, avec signature individuelle, pour 80 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005756221, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Alkana Sàrl, à Saxon, CHE-116.142.913, société à responsabilité limitée (No. FOSC 12 du 18.01.2022, Publ. 1005383890).
Inscription ou modification de personne(s):
S. Bernard Holding Sàrl (CHE-366.448.143), à Saxon, associée, pour 444 parts sociales de CHF 100.00;
Bernard, Steve, de Bex, à Bex, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 444 parts sociales de CHF 100.00].